Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Prof. Dr. iur. Peter Ruf AG
Brauihof 2
4900 Langenthal
Informazioni su RJ Beteiligungen AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.09.2016
Cancellazione dal registro delle imprese
22.07.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Langenthal
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.068.054-3
IDI/IVA
CHE-473.162.675
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RJ Beteiligungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006090156, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RJ Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-473.162.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2016, Publ. 3039065).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Sirius A Holding AG, in Langenthal (CHE-479.284.182), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruf, Peter Prof. Dr., von Murgenthal, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3039065, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RJ Beteiligungen AG, in Langenthal, CHE-473.162.675, c/o Prof. Dr. iur. Peter Ruf AG, Brauihof 2, 4900 Langenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 30.08.2016 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Sirius A Holding AG, in Langenthal (CHE-479.284.182), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 4'798'901.45 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder durch E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.08.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ruf, Peter Prof. Dr., von Murgenthal, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.