Informazioni su Ristag Ingenieure AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ristag Ingenieure AG
- Ristag Ingenieure AG con sede a Urtenen-Schönbühl è attiva. Ristag Ingenieure AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 28.06.2016.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.375.660.
- 6 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Ärztezentrum Eigerpark GmbH, GOURMINO AG, Netchange AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1991
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Urtenen-Schönbühl
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.006.723-1
IDI/IVA
CHE-107.375.660
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Ingenieur- und Vermessungsbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KMU Revipartner AG | Jegenstorf | 26.06.2009 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
GAV-Control AG | Jegenstorf | <2004 | 25.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Riesen & Stettler AG, Ingenieur- und Vermessungsbüro
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ristag Ingenieure AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2916187, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ristag Ingenieure AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-107.375.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2324063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Hans Armin, von Bern, in Herzogenbuchsee, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2324063, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ristag Ingenieure AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-107.375.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891766).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU Revipartner AG (CHE-100.874.347), in Jegenstorf, Revisionsstelle [bisher: KMU Revipartner AG (CH-260.3.000.375-2), in Luterbach].
Numero di pubblicazione: 6891766, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ristag Ingenieure AG, in Urtenen-Schönbühl, CH-053.3.006.723-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2012, Publ. 6759678).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mätzener, Hans, von Schattenhalb, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.