Informazioni su Rima Salez AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rima Salez AG
- Rima Salez AG con sede a Bottighofen è attiva. Rima Salez AG è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Rima Salez AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.10.1989.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 26.06.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TG con l’IDI CHE-101.533.044.
- 26 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: altrimo ag, Amagvi Zweite AG, Baukubatur AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.10.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bottighofen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.030.572-3
IDI/IVA
CHE-101.533.044
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Abwicklung von Handels-, Vermittlungs- und Finanzierungsgeschäften einschliesslich des Handels am Kapitalmarkt, Handel und Vermietung von Immobilien ausserhalb der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisal AG Gossau | Gossau (SG) | <2004 | 19.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rima Salez AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006067881, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rima Salez AG, in Bottighofen, CHE-101.533.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reisinger, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Bergkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sippel, Dieter Gerhard Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005758376, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rima Salez AG, in Bottighofen, CHE-101.533.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005678180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüneberg, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Jakob, von Urnäsch, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reisinger, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Bergkirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Flury, Robert, von Hägendorf, in Dübendorf, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005678180, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Rima Salez AG, bisher in Sennwald, CHE-101.533.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911809).
Statutenänderung:
30.01.2023.
Sitz neu:
Bottighofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 34, 8598 Bottighofen.
Zweck neu:
Abwicklung von Handels-, Vermittlungs- und Finanzierungsgeschäften einschliesslich des Handels am Kapitalmarkt, Handel und Vermietung von Immobilien ausserhalb der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Susanne Brigitte, von Sennwald, in Salez (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüneberg, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Uhldingen-Mühlhofen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zähner, Jakob, von Urnäsch, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.