Indirizzo
c/o Theodor Rietschi AG
Talstrasse 84
4144 Arlesheim
Informazioni su Rigeba AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rigeba AG
- Rigeba AG ha sede a Arlesheim ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Esercizio di una società partecipate».
- Rigeba AG ha 5 persone nella dirigenza.
- Il 08.08.2014 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BL è il seguente: CHE-102.999.764.
- Ausländische Biere AG, Econet Trading Ltd, Hahn-Rickli AG hanno lo stesso indirizzo come Rigeba AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Rita Bavaud,
Markus Rietschi,
Marcel Rietschi,
Silvia Rietschi Jenny,
Yvonne Brönnimann-Rietschi
i più recenti aventi diritto di firma
Rita Bavaud,
Markus Rietschi,
Marcel Rietschi,
Silvia Rietschi Jenny,
Yvonne Brönnimann-Rietschi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.11.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Arlesheim
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.004.876-5
IDI/IVA
CHE-102.999.764
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BANDO TREUHAND AG | Basel | 08.08.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Leo Herzig | Muttenz | 02.05.2011 | 07.08.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schäublin Hans AG.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rigeba AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1654563, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rigeba AG, in Arlesheim, CHE-102.999.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1433681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietschi, Kurt, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietschi-Zehnder, Rita, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leo Herzig (CHE-106.121.915), in Muttenz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BANDO TREUHAND AG (CHE-109.402.055), in Ettingen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1433681, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rigeba AG, in Arlesheim, CHE-102.999.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6142972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leo Herzig (106.121.915), in Muttenz, Revisionsstelle [bisher: Leo Herzig (CH-270.1.015.323-8), in Basel].
Numero di pubblicazione: 6143028, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rigeba AG, in Basel, CH-270.3.004.876-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 7, Publ. 3268192). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arlesheim im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.