Informazioni su Rieder Bauingenieur AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rieder Bauingenieur AG
- Rieder Bauingenieur AG a Frutigen è una Società anonima nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Rieder Bauingenieur AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.02.1990.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 26.06.2017.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-107.195.968.
- BeDa Holding GmbH, MinniArt Jasmin Rieder hanno lo stesso indirizzo come Rieder Bauingenieur AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.02.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Frutigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.006.097-7
IDI/IVA
CHE-107.195.968
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bauingenieur- und Geoinformationsbüros. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an weiteren Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu verwalten und zu veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
HTS Treuhand GmbH | Spiez | 02.07.2013 | 25.06.2017 | |
Klossner Immobilien AG | Frutigen | 23.12.2008 | 01.07.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Germann Bauingenieur AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rieder Bauingenieur AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3601407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rieder Bauingenieur AG, in Frutigen, CHE-107.195.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2014, Publ. 1818271).
Statutenänderung:
16.05.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Bauingenieur- und Geoinformationsbüros. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an weiteren Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu verwalten und zu veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss detailliertem Sacheinlagevertrag vom 22.09.1990 übernimmt die Gesellschaft einen Teil der Aktiven im Betrag von CHF 395'005.45 und die Hälfte der Verbindlichkeiten im Betrag von CHF 8'700.-- der nicht eingetragenen einfachen Gesellschaft Hans Gerber-Schneiter, Ingenieur HTL, Frutigen, und Martin Germann-Stoller, Ingenieur HTL, Frutigen, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1989.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HTS Treuhand GmbH, in Spiez, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder-Trummer, Daniel, von Kippel, in Frutigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rieder-Trummer, Beatrice, von Frutigen und Kippel, in Frutigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1818271, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rieder Bauingenieur AG, in Frutigen, CHE-107.195.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 952465). [Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt., ].[gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: HTS Treuhand GmbH (CHE-360.475.443), in Spiez, Revisionsstelle [bisher: HTS Treuhand GmbH (CH-036.4.056.871-6)].
Numero di pubblicazione: 952465, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rieder Bauingenieur AG, in Frutigen, CH-092.3.006.097-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 5, Publ. 4796800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klossner Immobilien AG (CH-092.3.006.778-8), in Frutigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HTS Treuhand GmbH (CH-036.4.056.871-6), in Spiez, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.