Informazioni su RF Verwaltungs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RF Verwaltungs AG
- RF Verwaltungs AG da Sirnach opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 25.09.2013.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 16.07.2020.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: RF Verwaltungs AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.09.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sirnach
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.027.649-2
IDI/IVA
CHE-399.565.376
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten, Kauf und Verkauf von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG | Altstätten | 30.09.2013 | 15.07.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RF Verwaltungs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004938780, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
RF Verwaltungs AG, in Sirnach, CHE-399.565.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, S.0, Publ. 1100485). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.07.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CH-320.3.013.457-9), in Altstätten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1100485, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
RF Verwaltungs AG, in Sirnach, CH-440.3.027.649-2, Austrasse 8, 8370 Sirnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.09.2013.
Zweck:
Halten und Verwalten, Kauf und Verkauf von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Fässler, Roger, von Appenzell, in Sirnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Buchhaltungs- und Treuhand AG Altstätten SG (CH-320.3.013.457-9), in Altstätten, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.