Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su REWE Schweiz Beteiligungs Holding AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1917
Cancellazione dal registro delle imprese
05.07.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Volketswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.003.233-6
IDI/IVA
CHE-103.951.033
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im besonderen auf dem Gebiete des Handels und der Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann nahestehende Unternehmungen im In- und Ausland finanzieren. Die Gesellschaft kann sodann Verwaltungsaufgaben und Dienstleistungen für Dritte erfüllen sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 25.01.2007 | 04.07.2010 | |
KPMG Fides | Zürich | <2004 | 24.01.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bon appétit Retail Holding AG
- Usego Hofer, Curti AG
- Usego-Trimerco Holding AG
- Usego-Trimerco Holding AG Usego-Trimerco Holding SA (Usego- Trimerco Holding SA) (Usego-Trimerco Holding Ltd)
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: REWE Schweiz Beteiligungs Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5710552, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
REWE Schweiz Beteiligungs Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.003.233-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 26, Publ. 4929356). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die REWE Schweiz AG (CH-020.3.001.311-7), in Volketswil, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4929356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
REWE Schweiz Beteiligungs Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.003.233-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 25, Publ. 4410808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Julian Markus, von Mönchaltorf, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mattmann, Wolfgang, von Bichelsee-Balterswil, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4410808, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
REWE Schweiz Beteiligungs Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.003.233-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 27, Publ. 3813276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlittler, Balz, von Niederurnen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.