Informazioni su Retosi Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Retosi Immobilien AG
- Retosi Immobilien AG da Chur opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 17.09.2019.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-107.977.209.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.12.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.003.717-1
IDI/IVA
CHE-107.977.209
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und der Handel mit und von Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMU Treuhand AG | Chur | 26.03.2013 | 09.09.2018 | |
Manetsch Treuhand AG | Chur | <2004 | 25.03.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Merkle Metallbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Retosi Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004717897, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Retosi Immobilien AG, in Chur, CHE-107.977.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452425).
Domizil neu:
Eggerstrasse 12, 7000 Chur.
Numero di pubblicazione: HR02-1004452425, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Retosi Immobilien AG, in Chur, CHE-107.977.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235537).
Domizil neu:
Susenbühlstrasse 29, 7000 Chur. Gemäss Erklärung vom 04.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1235537, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Merkle Metallbau AG, in Chur, CHE-107.977.209, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7120580).
Statutenänderung:
06.12.2013.
Firma neu:
Retosi Immobilien AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und der Handel mit und von Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Gemäss Vertrag vom 26.6.1985 und Bilanz per 31.12.1984 von der gelöschten EF 'T. Merkle', in Chur, Aktiven von , CHF. 497'817.15 und Passiven von CHF. 492'522.35 zum Übernahmepreis von , CHF. 5'294.80, wovon CHF. 5'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merkle, Anton, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Safien];
Merkle, Simon, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Merkle-Brunner, Renate, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Chur und Safien];
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle [bisher: BMU Treuhand AG (CH-350.3.010.765-1)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.