Informazioni su René Sauter Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu René Sauter Immobilien AG
- René Sauter Immobilien AG ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.08.1979.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 28.05.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: René Sauter Immobilien AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.08.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.922.759-0
IDI/IVA
CHE-103.057.497
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sauter René Immobilien AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Sauter Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005195171, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Sauter Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.057.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163404).
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 180 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 180 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.
Numero di pubblicazione: HR02-1005163404, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Sauter Immobilien AG, in Zürich, CHE-103.057.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2008, S.23, Publ. 4705370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Elisabeth Charlotte, von Liestal, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Daniela, von Thalheim an der Thur, in Genolier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4705370, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Sauter Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.922.759-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2005, S. 46, Publ. 2901868).
Statutenänderung:
01.10.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Monika, von Villmergen, in Möriken-Wildegg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Elisabeth Charlotte, von Liestal, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.