Indirizzo
Büelisackerstrasse 3
5619 Büttikon AG
Informazioni su Regiobau Freiamt AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Regiobau Freiamt AG
- Regiobau Freiamt AG è attualmente attiva e opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria». La sede si trova a Büttikon AG.
- L’azienda è stata costituita nel 07.05.1962 e ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 18.08.2023.
- L’IDI segnalata è CHE-107.124.187.
- Oltre all’azienda Regiobau Freiamt AG sono iscritte 9 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Dorfladen Büttikon AG, Immofort AG, JKK Holding AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Thomas Bucher,
Bernadette Bregenzer-Christen,
Josef Karl Koch-Estermann Jun.
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Bucher,
Bernadette Bregenzer-Christen,
Stefan Josef Köchli,
Josef Karl Koch-Estermann Jun.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.05.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Büttikon
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.916.151-4
IDI/IVA
CHE-107.124.187
CHE-155.044.438 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien und Erstellung von Hochbauten als Bauherrin zum Verkauf und zwar hauptsächlich im Freiamt; kann nationale wie auch internationale Filialen gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 12.03.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | <2004 | 13.02.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Regiobau Freiamt
- Leuppi Alfred AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Regiobau Freiamt AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005819382, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regiobau Freiamt AG, in Büttikon, CHE-107.124.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 07.04.2020, Publ. 1004867734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trümpy, Matthias, von Glarus, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Peter Karl, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Thomas, von Buochs, in Büttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer-Christen, Bernadette, von Ermensee, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Josef Karl, von Büttikon, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Koch, Josef (1964), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Stefan, von Sarmenstorf, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004867734, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regiobau Freiamt AG, in Büttikon, CHE-107.124.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004851175).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Marcel, von Büttikon, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004851175, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Regiobau Freiamt AG, in Büttikon, CHE-107.124.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839321).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RVW Revisions AG (CHE-106.048.773), in Aarau, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.