Indirizzo
c/o Rolande Brodard
Route de Riaz 93
1630 Bulle
Informazioni su RBD Holding Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RBD Holding Sàrl
- RBD Holding Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Bulle. RBD Holding Sàrl appartiene al settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda RBD Holding Sàrl fondata il 26.08.2010 è composta da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 06.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-115.934.171.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.08.2010
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bulle
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.2.087.010-0
IDI/IVA
CHE-115.934.171
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but d'acquérir, détenir, gérer et aliéner des participations directes et indirectes dans tous types de sociétés, notamment commerciales, industrielles, financières et immobilières ainsi que le financement de sociétés affiliées. La société a en outre pour but toutes opérations dans le domaine immobilier à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RBD Holding Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006123777, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
RBD Holding Sàrl, à Bulle, CHE-115.934.171 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005487935). Statuts modifiés le 27.08.2024.
Nouveau but:
la société a pour but d'acquérir, détenir, gérer et aliéner des participations directes et indirectes dans tous types de sociétés, notamment commerciales, industrielles, financières et immobilières ainsi que le financement de sociétés affiliées. La société a en outre pour but toutes opérations dans le domaine immobilier à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
Numero di pubblicazione: HR02-1005487935, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
RBD Holding Sàrl, à Bulle, CHE-115.934.171 (FOSC du 15.09.2021, p. 0/1005291736).
Personne radiée:
Droux Tiffany, gérante, présidente, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Droux Benjamin Dominique, associé, gérant, sans signature, désormais associé, gérant, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005291736, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
RBD Holding Sàrl, à Bulle, CHE-115.934.171 (FOSC du 21.10.2020, p. 0/1005004769).
Personnes radiées:
Schneeberger Benoît, gérant, président, signature collective à deux;
Villar Dorado Maria-José, gérante, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Droux Benjamin Dominique, associé, 200 parts de CHF 100, gérant, signature collective à deux, désormais associé, gérant, sans signature;
Droux Tiffany, gérante, signature collective à deux, désormais gérante, présidente, signature individuelle.