Informazioni su Raurica Immobilien AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Raurica Immobilien AG
- Raurica Immobilien AG è una Società anonima con sede a Muttenz. Raurica Immobilien AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.03.2022.
- L'IDI della azienda è CHE-108.722.830.
- 4 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Nordwest Holz AG, Raurica Holzvermarktung AG, Raurica Wald AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Benes,
Lukas Ziegler,
Stephan Rüdlinger,
Germann Philipp Wiggli
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.09.1922
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.910.114-5
IDI/IVA
CHE-108.722.830
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt Grundstücke zu erwerben, zu verwalten, zu nutzen und zu veräussern. Die Gesellschaft kann alle direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann ferner Vermögenswerte und Liegenschaften jeder Art erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | 16.12.2014 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Testor Treuhand AG | Basel | 23.02.2012 | 15.12.2014 | |
TRETOR AG | Liestal | 04.08.2008 | 22.02.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hamutt AG
- Haass AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Raurica Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005419153, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Raurica Immobilien AG, in Muttenz, CHE-108.722.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3596297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moppert, Felix, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benes, Michael, von Riehen, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3596297, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Raurica Immobilien AG, in Muttenz, CHE-108.722.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2868437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Lukas, von Galgenen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2868437, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Raurica Immobilien AG, in Muttenz, CHE-108.722.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2016, Publ. 2707419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Michael, von Bussnang, in Binningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdlinger, Stephan, von Nesslau, in Suhr, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.