Informazioni su Queen Anne's Revenge SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Queen Anne's Revenge SA
- Queen Anne's Revenge SA è attualmente attiva e opera nel settore «Fornitura di servizi informatici». La sede si trova a Lausanne.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Il 27.09.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Queen Anne's Revenge SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-160.519.772.
- Allo stesso indirizzo come Queen Anne's Revenge SA sono iscritte 19 altre aziende attive. Queste includono: AC DC Contrôle et Conseils Sàrl, Aux 5 épices Sàrl, CHEGUETTINE OIL.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.12.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.193.762-0
IDI/IVA
CHE-160.519.772
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la conception et l'exploitation de jeux vidéos ainsi que la prise et la gestion de participations à des entreprises de toutes espèces, notamment industrielles, commerciales et financières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Queen Anne's Revenge SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005847155, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Queen Anne's Revenge SA, à Lausanne, CHE-160.519.772 (FOSC du 18.12.2020, p. 0/1005052462). Michalet Richard Pascal n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Kolobashkin Sergei, de Russie, à Aubonne, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005052462, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Queen Anne's Revenge SA, à Lausanne, Rue du Midi 4, 1003 Lausanne, CHE-160.519.772. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
9 décembre 2020.
But:
la société a pour but la conception et l'exploitation de jeux vidéos ainsi que la prise et la gestion de participations à des entreprises de toutes espèces, notamment industrielles, commerciales et financières, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit, par télécopie ou par courrier électronique.
Administration:
Michalet Richard Pascal, de Gland, au Mont-sur-Lausanne, avec signature individuelle. Selon déclaration du 9 décembre 2020, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.