Informazioni su QualiDerm AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu QualiDerm AG
- QualiDerm AG ha sede a Muttenz ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- QualiDerm AG ha 2 persone nella dirigenza.
- Il 01.04.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda QualiDerm AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-305.193.712.
- Aziende con l’indirizzo uguale a QualiDerm AG: AussenBlick GmbH, Lauditi Extetics, MS Treuhand, Rudolf Münger.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.017.738-0
IDI/IVA
CHE-305.193.712
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und den Handel mit Produkten des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln, Kosmetika, Diagnostika und pharmazeutischen Produkten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren sowie alle Geschäfte tätigen, Verträge abschliessen etc., die den Zweck der Gesellschaft fördern. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Trichovation | 01.09.2023 | attivo | 11005/2023 |
Ultimi comunicati FUSC: QualiDerm AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005139791, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
QualiDerm AG, in Muttenz, CHE-305.193.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2017, Publ. 3651419).
Domizil neu:
Brühlweg 20, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Simon Thomas Achmed, von Reinach AG, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenauer, Dr. Marcel, von Andwil (SG), in Laupersdorf.
Numero di pubblicazione: 3651419, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
QualiDerm AG, in Binningen, CHE-305.193.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388503).
Statutenänderung:
27.06.2017.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hauptstrasse 82, 4132 Muttenz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und den Handel mit Produkten des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln, Kosmetika, Diagnostika und pharmazeutischen Produkten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren sowie alle Geschäfte tätigen, Verträge abschliessen etc., die den Zweck der Gesellschaft fördern. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frick, Haroun Gotthard, von Zürich, in Oberwil (BL), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Lukas Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Stadtbergen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1388503, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
QualiDerm AG, in Binningen, CHE-305.193.712, Amerikanerstrasse 12, 4102 Binningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import von und den Handel mit Produkten des täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln, Kosmetika, Diagnostika und pharmazeutischen Produkten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
72'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien).
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Frick, Haroun Gotthard, von Zürich, in Oberwil BL, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gautschi, Simon Thomas Achmed, von Reinach AG, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.