Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
Fürstenlandstrasse 35
9000 St. Gallen
Informazioni su QIMAG AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.08.2009
Cancellazione dal registro delle imprese
27.06.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.065.707-9
IDI/IVA
CHE-114.998.808
Ramo economico
Servizi postali e di corriere
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Unternehmens für die Annahme und die Zustellung von Postsendungen, Erbringung nichtreservierter Postdienstleistungen sowie vor- und nachgelagerten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | St. Gallen | 05.01.2023 | 26.06.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 09.03.2015 | 04.01.2023 | |
Weber Treuhand AG | St. Gallen | 13.08.2009 | 08.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Quickmail AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: QIMAG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1006069022, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
QIMAG AG, in St. Gallen, CHE-114.998.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2024, Publ. 1006037009). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die QIPAG AG, in St. Gallen (CHE-282.447.360), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1006037009, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Quickmail AG, in St. Gallen, CHE-114.998.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779235).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Firma neu:
QIMAG AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Unternehmens für die Annahme und die Zustellung von Postsendungen, Erbringung nichtreservierter Postdienstleistungen sowie vor- und nachgelagerten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Stefan, von Wuppenau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Rachel, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevallaz, Frédéric, von Aubonne, in Vulliens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehlbach, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Hachenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roos, Anita, von Menznau, in Bolken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].