Indirizzo
c/o Roland Pfister
Engelstrasse 6
8133 Esslingen
Informazioni su PWS-Esslingen GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PWS-Esslingen GmbH
- PWS-Esslingen GmbH opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Esslingen.
- L’azienda è stata costituita nel 31.01.2011 e ha 5 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 09.04.2018. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-238.529.008.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.01.2011
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Egg
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.044.274-5
IDI/IVA
CHE-238.529.008
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, Erwerb, Veräusserung und Bewirtschaftung von Liegenschaften als Familiengesellschaft (Werner Pfister und direkte Nachkommen von Werner Pfister). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Wettstein & Partner Treuhand AG | Rapperswil-Jona | 19.02.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Kaimana Family Office GmbH | Wald (ZH) | 04.02.2011 | 18.02.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PWS-Esslingen GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4157521, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PWS-Esslingen GmbH, in Egg, CHE-238.529.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein & Partner Treuhand AG (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle, [bisher: Wettstein & Partner Treuhand GmbH].
Numero di pubblicazione: 2677131, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PWS-Esslingen GmbH, in Egg, CHE-238.529.008, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2011, S. 26, Publ. 6017744).
Statutenänderung:
01.02.2016.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten sind aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & F Revisionen GmbH (CH-020.4.002.390-5), in Bäretswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Roland, von Egg, in Egg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Pfister, Werner, von Egg, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1800 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Suter, Daniela, von Egg und Schwyz, in Dürnten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wüthrich, Monika, von Egg und Trub, in Oetwil am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 900 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6017744, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PWS-Esslingen GmbH, in Egg, CH-020.4.044.274-5, c/o Roland Pfister, Engelstrasse 6, 8133 Esslingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, Erwerb, Veräusserung und Bewirtschaftung von Liegenschaften als Familiengesellschaft (Werner Pfister und direkte Nachkommen von Werner Pfister). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 360'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.01.2011 ein Grundstück in Egg ZH (Katasternr. 3911, Usterstrasse 9, Plan 45), wofür 3'600 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 464'225.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Pfister, Werner, von Egg, in Egg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1800 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suter, Daniela, von Egg und Schwyz, in Dürnten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wüthrich, Monika, von Egg und Trub, in Oetwil am See, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Suter, Alfred, von Schwyz, in Dürnten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Roland, von Egg, in Egg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 600 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
T & F Revisionen GmbH (CH-020.4.002.390-5), in Bäretswil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.