Informazioni su PwC Management Switzerland GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PwC Management Switzerland GmbH
- PwC Management Switzerland GmbH da Zürich opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 14.11.2018.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 19.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-326.228.233.
- Coopers & Lybrand, Revisa, Revisuisse AG, Pensionskasse Mitarbeitende P-Schweiz, PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (Amsterdam), Zweigniederlassung Zürich hanno lo stesso indirizzo come PwC Management Switzerland GmbH.
Dirigenza (11)
Amministrazione
Gustav Tell Baldinger,
Andrin Bernet,
Dominik Hotz,
Dieter Bruno Wirth,
Julie Fitzgerald Wieland
i più recenti aventi diritto di firma
Gustav Tell Baldinger,
Andrin Bernet,
Dominik Hotz,
Sandra Christine Böhm Uglow,
Andrea Petra Dobrauz-Roth
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.11.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.066.066-1
IDI/IVA
CHE-326.228.233
CHE-116.304.297 IVA
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Bereich der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsberatung sowie aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Aufgaben tätig sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 19.11.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- PwC Management Switzerland S.a.g.l.
- PwC Management Switzerland S.à.r.l.
- PwC Management Switzerland LLC
- PwC Management Switzerland Ltd liab. Co
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PwC Management Switzerland GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088825, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PwC Management Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-326.228.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2023, Publ. 1005829568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staubli, Andreas, von Aristau, in Aarau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Astolfi, Alex, von Brissago, in Lutry, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldinger, Gustav, von Kilchberg (ZH), in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernet, Andrin, von Willisau und Ufhusen, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hotz, Dominik, von Gossau (ZH), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005829568, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PwC Management Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-326.228.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Heinz, von Cham, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm Uglow, Sandra Christine, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005802019, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PwC Management Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-326.228.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756505).
Statutenänderung:
10.07.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.