Indirizzo
c/o BD Gérance SA, succursale de Romont
Place Saint-Jacques 51
1680 Romont FR
Informazioni su Promotesp AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Promotesp AG
- Promotesp AG è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario». La sede si trova a Romont FR.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.05.1985.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.10.2020.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-100.557.680.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Baronimmo SA, BD Gérance SA, succursale de Romont, Coopérative d'habitation et de rénovation foncière Le Soleil Levant.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.05.1985
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.330.231-1
IDI/IVA
CHE-100.557.680
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'achat, la vente de tous biens mobiliers et immobiliers en Suisse et à l'étranger, et la gestion dans le domaine commercial.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Promotesp SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Promotesp AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004997646, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Promotesp AG, à Romont (FR) (préc. à Zug), CHE-100.557.680 (FOSC du 07.04.2017, p. 0/3455899).
Siège:
Romont (FR). La mention "précédemment à Zug" est radiée.
Personne radiée:
Hotz Franz, administrateur, signature individuelle.
Personnes inscrites modifiées:
Thalmann Philippe Paul, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature individuelle;
Magne André, administrateur, président, signature collective à deux, nom précis Magne André Ulysse Bernard, maintenant de Vuisternens-devant-Romont (fusion de commune), maintenant à Gibloux (fusion de commune), désormais administrateur, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 3455899, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Promotesp AG, à Romont (FR), CHE-100.557.680 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle adresse:
Place Saint-Jacques 51, c/o BD Gérance SA, succursale de Romont, 1680 Romont FR.
Numero di pubblicazione: 6395970, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Promotesp AG, à Romont (FR), CH-217-0330231-1, l'achat, la vente de tous biens mobiliers et immobiliers en Suisse et à l'étranger, et la gestion dans le domaine commercial. (FOSC du 28.12.2010, p. 12/5964652). Hotz-Gnädinger Silvia n'est plus administratrice, sa signature est radiée. Thalmann Philippe Paul, de Fribourg, à Villars-sur-Glâne, est nommé administrateur avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.