Indirizzo
c/o Hermann Pfister
Via Mulin 6
7168 Schlans
Informazioni su Pro Schlans
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pro Schlans
- Pro Schlans ha sede a Schlans ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 10.02.1997.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 12.10.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-104.420.821.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1997
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Trun
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.6.000.151-6
IDI/IVA
CHE-104.420.821
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Wohnqualität in Schlans, Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Einwohnerschaft von Schlans, Unterstützung vor allem von Projekten, die von der Bevölkerung getragen werden, Hilfe bei der Organisation und Finanzierung von Projekten im Bereich Wirtschaft, Sport, lokalem Tourismus und Kultur; setzt sich ferner ein für das Ortsbild von Schlans und fördert nachhaltige Umweltschutz-Projekte in Schlans.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pro Schlans
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004997833, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Pro Schlans, in Trun, CHE-104.420.821, Verein (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013, S.0, Publ. 6999298).
Domizil neu:
c/o Hermann Pfister, Via Mulin 6, 7168 Schlans [behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincenz, Linus, von Trun, in Rueras (Tujetsch), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Markus Leo, von Magden, in Trun, Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6999298, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pro Schlans, in Trun, CH-350.6.000.151-6, Verein (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 6, Publ. 1239326).
Statutenänderung:
22.09.2012.
Domizil neu:
c/o Hermann Pfister, Vitg 46, 7168 Schlans.
Zweck neu:
Förderung der Wohnqualität in Schlans, Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Einwohnerschaft von Schlans, Unterstützung vor allem von Projekten, die von der Bevölkerung getragen werden, Hilfe bei der Organisation und Finanzierung von Projekten im Bereich Wirtschaft, Sport, lokalem Tourismus und Kultur;
setzt sich ferner ein für das Ortsbild von Schlans und fördert nachhaltige Umweltschutz-Projekte in Schlans.
Organisation neu:
[Gestrichene Angabe aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Andreas, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Kaspar, von Glattfelden, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister-Casanova, Annamaria, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Hermann, von Trun, in Schlans (Trun), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz, Linus, von Trun, in Rueras (Tujetsch), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Urs, von Winterthur, in Zürich, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1239326, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pro Schlans, in Schlans, Förderung der Wohnqualität in Schlans, Berücksichtigung der Bedürfnisse, Wünsche und Probleme der Einwohnerschaft von Schlans, Verein (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2001, S. 753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Beat, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincenz-Pfister, Elisabeth, von Schlans, in Schlans, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kaspar, von Glattfelden, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister-Casanova, Annamaria, von Schlans, in Schlans, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.