Informazioni su Prétat Immobilien SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Prétat Immobilien SA
- Prétat Immobilien SA è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Bellach.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 15.11.2018.
- L’azienda Prétat Immobilien SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-102.207.995.
- EAB Latech GmbH, Falk, Innenausbau und Bodenbeläge, InnoThom GmbH hanno lo stesso indirizzo come Prétat Immobilien SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Chantal Prétat,
Michèle Prétat,
Otto Rodolfo Lanz,
Ursula Prétat
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.01.1958
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bellach
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-255.3.000.233-9
IDI/IVA
CHE-102.207.995
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten und Verkaufen von Immobilien, deren Bewirtschaftung und damit zusammenhängende Dienstleistungen, im Weiteren An- und Verkauf von Maschinen sowie Herstellung und Vertrieb von Präzisionsteilen aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gfeller + Partner AG | Langenthal | 31.05.2007 | 30.06.2014 | |
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 30.05.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Louis Prétat SA in Nachlassliquidation
- Louis Prétat SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prétat Immobilien SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004498466, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Prétat Immobilien SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267979).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prétat, Chantal, von Bellach, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Michèle, von Bellach, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2267979, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Prétat Immobilien SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1584561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prétat, Kuno, von Bellach, in Bellach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Otto, von Rohrbach, in Selzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Ursula, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Prétat, Michèle, von Bellach, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prétat, Chantal, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1584561, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Louis Prétat SA, in Bellach, CHE-102.207.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, Publ. 1321601).
Statutenänderung:
23.06.2014.
Firma neu:
Prétat Immobilien SA.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verkaufen von Immobilien, deren Bewirtschaftung und damit zusammenhängende Dienstleistungen, im Weiteren An- und Verkauf von Maschinen sowie Herstellung und Vertrieb von Präzisionsteilen aller Art. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 20.04.1990 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Vertrag mit der Einzelfirma 'Henri Louis Prétat'.
in Bellach:
Aktiven: CHF 2'739'763.21 (inkl. GB Bellach Nr. 422);
Passiven: CHF 1'786'792.50;
Uebernahmepreis: CHF 952'970.71, wovon CHF 800'000.-- an das Aktienkapital angerechnet und CHF 152'970.71 als Forderung gutgeschrieben wurden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen durch einfachen Brief an die letzte der Gesellschaft mitgeteilte Wohnadresse oder durch elektronische Post (E-Mail). Mit Erklärung vom 23.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller + Partner AG, in Langenthal, Revisionsstelle;
Prétat, Roland, von Bellach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Otto, von Rohrbach, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.