Informazioni su Power Vision GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Power Vision GmbH
- Power Vision GmbH con sede a Lyss è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altre servici in educazione». Power Vision GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Power Vision GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.11.1994.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 28.06.2011.
- Power Vision GmbH è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-102.285.570.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.11.1994
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lyss
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.005.444-3
IDI/IVA
CHE-102.285.570
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und der Persönlichkeitsentwicklung durch Vorträge, Seminare, Trainings, Beratung und Betreuung. Die Gesellschaft führt ebenso Begutachtungen und Beratungen durch und kann mit diversen Produkten handeln. Sie erbringt weiter alle Dienstleistungen auf dem Gebiet von Druck und Verlag sowie den Handel mit allen dazugehörenden Gütern. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Wertschriften und Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Power Vision GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6224388, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Power Vision GmbH, in Lyss, CH-073.4.005.444-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 15.05.1996, S. 2808). Gemäss Erklärung vom 06.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Power Vision GmbH, in Bern, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und der Persönlichkeitsentwicklung durch Vorträge, Trainings, Beratung und Betreuung usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.235 vom 2.12.1994, S.6592). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lyss (SHAB Nr.94 vom 15.5.1996, S.2808) im Handelsregister des Amtsbezirks Bern von Amtes wegen gelöscht.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Power Vision GmbH, bisher in Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.235 vom 2.12.1994, S.6592). Ursprüngliche Statuten vom 18. November 1994. Statutenänderung vom 17.4.1996.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Mönchweg 11c.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung und der Persönlichkeitsentwicklung durch Vorträge, Seminare, Trainings, Beratung und Betreuung. Ebenso führt sie Begutachtungen und Beratungen durch und kann mit diversen Produkten handeln. Sie erbringt weiter alle Dienstleistungen auf dem Gebiet von Druck und Verlag sowie den Handel mit allen dazugehörenden Gütern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Wertschriften und Immobilien erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände bei Gründung:
Die Gesellschaft hat gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.11.1994, EDV-Anlage, Telefon, Fax, Mobiliar und Seminar-Utensilien von Daniel Cesaro zum Preis von Fr.11091 übernommen, wovon Fr.11091 an das Stammkapital angerechnet wurden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Daniel Cesaro, von Basel, in Lyss (bisher in Bern), mit einer Stammeinlage von Fr.19000, Gesellschafter und Geschäftsführer.
mit Einzelunterschrift:
Ruth Cesaro-Flury, von Starrkirch-Wil SO und Basel, in Lyss (bisher in Bern), mit einer Stammeinlage von Fr.1000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.