Indirizzo
c/o Martin Farner
Hönggerstrasse 127
8037 Zürich
Informazioni su Plus - Schweizer Jugendschiff zur See
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Plus - Schweizer Jugendschiff zur See
- Plus - Schweizer Jugendschiff zur See è una Associazione con sede a Zürich. Plus - Schweizer Jugendschiff zur See appartiene al settore «Altri servizi sociali» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Plus - Schweizer Jugendschiff zur See fondata il 10.06.1980 è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 07.05.2012.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-106.012.054.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del comitato
Cornelia Hauser,
Hans-Rudolf Oetiker,
André Eisenstein,
Martin Farner
i più recenti aventi diritto di firma
Cornelia Hauser,
Hans-Rudolf Oetiker,
André Eisenstein,
Martin Farner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.06.1980
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.900.325-9
IDI/IVA
CHE-106.012.054
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung erlebnispädagogischer, therapeutischer Projekte für drogenabhängige, straffällige und verhaltensauffällige Jugendliche und junge Erwachsene; Förderung des Verständnisses für dissoziale Jugendliche in einer breiten Öffentlichkeit; Betrieb von Segelschiffen zu therapeutischen Zwecken; betreibt eine oder mehrere Hochseesegelyachten sowie mindestens eine Landstation zur Vorbereitung und zur Nachsorge im Hinblick auf die Projekte des Vereins.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Plus - Schweizer Jugendschiff zur See
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6667268, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plus - Schweizer Jugendschiff zur See, in Zürich, CH-020.6.900.325-9, Verein (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, S. 23, Publ. 3339046). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Mariani, von Thun, in Thun, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Cornelia, von Aarau, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].
Numero di pubblicazione: 3339046, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plus - Schweizer Jugendschiff zur See, in Zürich, CH-020.6.900.325-9, Durchführung erlebnispädagogischer, therapeutischer Projekte für drogenabhängige, straffällige und verhaltensauffällige Jugendliche, Verein (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2004, S. 24, Publ. 2200340).
Domizil neu:
c/o Martin Farner, Hönggerstrasse 127, 8037 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Verena, von Waldkirch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Ruth, von Diepoldsau, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farner, Martin, von Unterstammheim, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2200340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Plus - Schweizer Jugendschiff zur See, in Zürich, Durchführung erlebnispädagogischer, therapeutischer Projekte für drogenabhängige, straffällige und verhaltensauffällige Jugendliche und junge Erwachsene, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 20, Publ. 777738).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Cornelia, von Aarau, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.