Informazioni su PlanFabrik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PlanFabrik GmbH
- PlanFabrik GmbH a Oensingen è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». PlanFabrik GmbH è attiva.
- C'é 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.05.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: PlanFabrik GmbH.
- Ackermann Beteiligungen AG, Ackermann Immo AG, Airzone GmbH hanno lo stesso indirizzo come PlanFabrik GmbH.
Dirigenza (4)
Amministrazione
Patrick Stalder,
Lilia Stalder,
Oliver Stalder,
Walter Daniel Stalder
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Stalder,
Lilia Stalder,
Oliver Stalder,
Walter Daniel Stalder
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Oensingen
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.012.226-5
IDI/IVA
CHE-259.096.311
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zeichnung von technischen Planwerken unabhängig von einer bestimmten Branche sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PlanFabrik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006031487, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PlanFabrik GmbH, in Oensingen, CHE-259.096.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2022, Publ. 1005566068).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Lilia, von Rüegsau, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: russische Staatsangehörige].
Numero di pubblicazione: HR02-1005566068, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PlanFabrik GmbH, in Oensingen, CHE-259.096.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, S.0, Publ. 1882157).
Domizil neu:
Nordringstrasse 9, 4702 Oensingen.
Numero di pubblicazione: 1882157, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
PlanFabrik GmbH, in Oensingen, CHE-259.096.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155553).
Domizil neu:
Dünnernstrasse 20, 4702 Oensingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Born, Hanspeter, von Niederbipp, in Niederbipp, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Patrick, von Rüegsau, in Niederbipp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stalder, Lilia, russische Staatsangehörige, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stalder, Oliver, von Rüegsau, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stalder, Walter, von Rüegsau, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.