Sede principale
Altre succursale (3)
Informazioni su Piguet Galland & Cie SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Piguet Galland & Cie SA
- Piguet Galland & Cie SA è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle banche e istituti di credito». La sede si trova a Genève.
- Piguet Galland & Cie SA è stata costituita nel 03.02.1999.
- Il 02.04.2014 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone GE con l’IDI CHE-285.714.557.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Clear Vision Centre Ophtalmologique SA, Cotecna Afrique SA, Cotecna Inspection SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.1999
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.258.999-2
IDI/IVA
CHE-285.714.557
CHE-116.320.238 IVA
Ramo economico
Esercizio delle banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Banque axée principalement sur la gestion de fortunes et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Banque Piguet & Cie SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Piguet Galland & Cie SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1430885, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Piguet Galland & Cie SA, à Genève, CHE-285.714.557 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Les pouvoirs de Baldin Diane, Mackenzie Lydia, Mason de Chochor Harry, Levan Luc, Monari Philippe, Monbaron Gilles, Radford Julian Timothy, Zacharia Serge, Montanes Catherine, Page Fabrice sont radiés. La procuration de Alvarez Loeches Raul, Barlow Elizabeth, Berthoud-dit-Gallon Anne, Chevey Florent, Di Giacomo Daniela, McCoy Catherine, Roller Anja, Romero Michèle est radiée.
Numero di pubblicazione: 7208794, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Piguet Galland & Cie SA, à Genève, CH-660-0258999-2 (FOSC du 19.02.2013, p. 0/7070332).
Nouvelle adresse:
avenue Peschier 41, 1206 Genève. L'autre adresse rue Rodolphe-Toepffer 1, 1206 Genève, est radiée.
Numero di pubblicazione: 7070332, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Piguet Galland & Cie SA, succursale à Genève, CH-660-0258999-2, entreprise ayant son siège à Yverdon-les-Bains (FOSC du 06.02.2013, p. 0/7052542). Mackenzie Lydia, jusqu'ici directrice adjointe, nommée directrice, continue à signer collectivement à deux, pour les affaires de la succursale.