Indirizzo
c/o Gemeindeamt Oberuzwil
Flawilerstrasse 3
9242 Oberuzwil
Informazioni su Pia Hugentobler Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pia Hugentobler Stiftung
- Pia Hugentobler Stiftung è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Oberuzwil.
- Pia Hugentobler Stiftung ha 4 persone nella dirigenza.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.08.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione Pia Hugentobler Stiftung è iscritta con l’IDI CHE-110.293.695.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.08.1997
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Oberuzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.043.167-0
IDI/IVA
CHE-110.293.695
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Unterstützung von kulturellen und gemeinnützigen Institutionen und Bedürftiger in der Gemeinde Oberuzwil, insbesondere im Dorf Bichwil, die Primarschulgemeinde Bichwil, insbesondere für Schulreisen und Kulturelles, sowie die Politische Gemeinde Oberuzwil für ausserordentliche Aufwendungen können ebenfalls finanziell unterstützt werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Brenner Treuhand | Oberuzwil | 30.11.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hugentobler Pia-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pia Hugentobler Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005820217, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pia Hugentobler Stiftung, in Oberuzwil, CHE-110.293.695, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, S.0, Publ. 6818910).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Gabriela Ida, von Mosnang und Appenzell, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Sandra, von Ebnat-Kappel, in Uzwil, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner Treuhand (CHE-107.703.540), in Oberuzwil, Revisionsstelle [bisher: Brenner Treuhand (CH-320.1.038.053-5)]. [Anpassungen betr. Aufsichtsbehörde bzw. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: 6818910, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pia Hugentobler Stiftung, in Oberuzwil, CH-320.7.043.167-0, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 13, Publ. 5366006).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Claudia, von Meilen, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Gabriela Ida, von Mosnang und Appenzell, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5366006, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Pia Hugentobler Stiftung, in Oberuzwil, CH-320.7.043.167-0, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2008, S. 10, Publ. 4393550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Vreni, von Alt St. Johann, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemeinde Oberuzwil, handelnd durch ihre Finanzverwaltung, in Oberuzwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilliger, Alois, von Weggis, in Niederglatt SG (Oberuzwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Claudia, von Meilen, in Gossau SG, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Arbon];
Brenner Treuhand (CH-320.1.038.053-5), in Oberuzwil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.