Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su PHZ Immobilien AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.06.2020
Cancellazione dal registro delle imprese
25.03.2024
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinhausen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.044.622-2
IDI/IVA
CHE-461.664.208
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere den Erwerb, Verkauf, Vermittlung, Erstellung, Projektentwicklung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken, Handel mit Waren aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PHZ Immobilien AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005993460, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PHZ Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-461.664.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977444). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ARZ Immobilien AG, in Steinhausen (CHE-178.425.515), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005977444, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PHZ Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-461.664.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüter, Pius, von Ruswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Aldo, von Sarnen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004909382, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PHZ Immobilien AG, in Steinhausen, CHE-461.664.208, Turmstrasse 18, 6312 Steinhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2020.
Zweck:
Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere den Erwerb, Verkauf, Vermittlung, Erstellung, Projektentwicklung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken, Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 29.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Britschgi, Aldo, von Sarnen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grüter, Pius, von Ruswil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.