Informazioni su Phase eins AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Phase eins AG
- Phase eins AG è una Società anonima con sede a Schönenwerd. Phase eins AG appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 04.09.1945.
- Il 12.02.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Phase eins AG è iscritta con l’IDI CHE-100.037.802.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.1945
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schönenwerd
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-249.3.000.192-2
IDI/IVA
CHE-100.037.802
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG | Zürich | 02.09.2010 | 06.06.2019 | |
Bilanz- und Treuhand AG | Zürich | 11.08.2006 | 09.03.2010 | |
BDO AG | Aarau | <2004 | 10.08.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Möbelfabrik Schönenwerd AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Phase eins AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005958633, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Phase eins AG, in Schönenwerd, CHE-100.037.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Sarah Selina, von Suhr, in Obersiggenthal, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005824868, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Phase eins AG, in Schönenwerd, CHE-100.037.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572764).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büeler, Josef, von Schwyz, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feusisberg].
Numero di pubblicazione: HR02-1005572764, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Phase eins AG, in Schönenwerd, CHE-100.037.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2021, Publ. 1005310455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büeler, Rafael Simon, von Schwyz, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Sarah Selina, von Suhr, in Obersiggenthal, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].