Indirizzo
c/o Thierry Wunderlin, Rechtsanwalt
Bahnhofstrasse 42
5400 Baden
Informazioni su PFS Vorsorgestiftung II
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PFS Vorsorgestiftung II
- PFS Vorsorgestiftung II è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni». La sede si trova a Baden.
- PFS Vorsorgestiftung II è stata costituita nel 27.11.2003.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.01.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-110.319.811.
- Oltre all’Organizzazione PFS Vorsorgestiftung II sono iscritte 7 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Baugenossenschaft Pro Familia Baden, Dr. Erich Stieger, Iur BSSZ AG.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Franziska Arietta Bodmer Mancia,
Kerstin Martina Lohrmann,
Andrea Heinen,
Martin Sykora,
Sandro Gentile
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Beat Kaufmann,
Patrick Achermann,
Franziska Arietta Bodmer Mancia,
Kerstin Martina Lohrmann,
Andrea Heinen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.11.2003
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.7.001.113-3
IDI/IVA
CHE-110.319.811
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Personalvorsorge im Rahmen des Bundesgesetzes für die berufliche Vorsorge (BVG) und dessen Ausführungsbestimmungen für die Arbeitgeber und Arbeitnehmer der ihr angeschlossenen Firmen sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod; kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben und auch die freiwillige Vorsorge nach Art. 4 BVG durchführen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 16.05.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PFS Vorsorgestiftung II
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005931980, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PFS Vorsorgestiftung II, in Baden, CHE-110.319.811, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792635).
Domizil neu:
c/o Thierry Wunderlin, Rechtsanwalt, Bahnhofstrasse 42, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gavilano, Raphael, von Eschenbach (SG), in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Beat, von Escholzmatt-Marbach, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005792635, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PFS Vorsorgestiftung II, in Baden, CHE-110.319.811, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005711088).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Patrick, von Triengen, in Horgen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005711088, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PFS Vorsorgestiftung II, in Baden, CHE-110.319.811, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523226).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmeltzer, Andreas, von Gondiswil, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Antonica, Corinna, von Mosnang, in Erlenbach (ZH), stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodmer, Franziska, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gavilano, Raphael, von Eschenbach (SG), in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.