Informazioni su pewag Suisse AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu pewag Suisse AG
- pewag Suisse AG ha sede a Knonau ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- pewag Suisse AG è stata costituita nel 23.07.1956.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 31.10.2023.
- L’azienda pewag Suisse AG è iscritta con l’IDI CHE-101.871.512.
- Trumer Isofer AG, Vorsorgestiftung der pewag Suisse AG sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Philipp Steiner,
Marc Hefti,
Robertus Johannes Maria Bekkers,
Stefan Duller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.07.1956
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Knonau
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.913.923-8
IDI/IVA
CHE-101.871.512
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Vertrieb von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jegliche Art von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten sowie sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, diese erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Haussmann Revision AG | Zürich | 05.02.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Haussmann & Partner | Zürich | 28.02.2008 | 04.02.2010 | |
Gätzi Immobilien AG | Winterthur | <2004 | 27.02.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pfeifer Isofer AG
- Isofer AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
ISOFER | 03.05.2023 | attivo | 15889/2022 |
Ultimi comunicati FUSC: pewag Suisse AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005872569, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pewag Suisse AG, in Knonau, CHE-101.871.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Reto, von Emmen, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Marc, von Glarus Süd und Mettmenstetten, in Unterlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sins];
Steiner, Philipp, von Alpthal, in Menzingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005665483, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pewag Suisse AG, in Knonau, CHE-101.871.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Marc, von Glarus Süd und Mettmenstetten, in Sins, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luchsingen und Mettmenstetten, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bekkers, Robertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duller, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Klagenfurt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005620219, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 47168 vom 29.11.2022 Pfeifer Isofer AG, in Knonau, CHE-101.871.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2022, Publ. 1005617940).
Firma neu:
pewag Suisse AG.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.