Sede principale
Altre succursale (1)
Informazioni su Perucchini SA, succursale des Bois
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Perucchini SA, succursale des Bois
- Perucchini SA, succursale des Bois ha sede a Les Bois, è attiva e opera nel ramo «Massoneria».
- Perucchini SA, succursale des Bois è stata costituita nel 22.04.1991.
- Il 16.07.2014 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-279.726.799.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.04.1991
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Les Bois
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-674.9.000.584-1
IDI/IVA
CHE-279.726.799
CHE-105.830.593 IVA
Ramo economico
Massoneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entreprise de bâtinebts et de génie civil, ecc.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Perucchini Frères et Fils SA, succursale des Bois
- Perucchini Frères & Fils SA, succursale des Bois
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Perucchini SA, succursale des Bois
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1617381, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Perucchini Frères et Fils SA, succursale des Bois, à Les Bois, CHE-279.726.799, succursale (No. FOSC 251 du 30.12.2013, Publ. 1263283), avec siège principal à La Ferrière.
Nouvelle raison sociale:
Perucchini SA, succursale des Bois.
Nouvelle raison de commerce du siège principal:
Perucchini SA [précédemment: Raison du siège principal : Perucchini Frères et Fils SA].
Numero di pubblicazione: 1263283, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Perucchini Frères et Fils SA, succursale des Bois, à Les Bois, CHE-279.726.799, succursale (No. FOSC 29 du 12.02.2004, p. 8, Publ. 2115984), avec siège principal à La Ferrière.
Nouveau numéro d'identification du siège principal:
CHE-105.830.593.
Date des nouveaux statuts du siège principal:
[biffé].
Nouveau but du siège principal:
[biffé].
Nouvelle organisation du siège principal:
[biffé].
Nouvelles dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du registre du commerce].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Perucchini, Virginio, d'Italie, à Les Bois, directeur de la succursale, avec signature individuelle;
Perucchini, Natale, d'Italie, à La Ferrière, directeur, avec signature collective à deux;
Perucchini, Enrico, de Erlen, à La Ferrière, président, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2115984, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Perucchini Frères et Fils SA, succursale des Bois, à Les Bois, Entreprise de bâtiments et de génie civil, achat, construction, exploitation et gestion d'immeubles, Succursale (FOSC no 87 du 07.05.1991, p. 1963).
avec siège principal à:
La Ferrière.
Date des nouveaux statuts du siège principal:
07.12.1995.
Personne et signature radiée:
Perucchini, Giovanni, d'Italie, à La Ferrière, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Perucchini, Enrico, de Erlen, à La Ferrière, président, avec signature collective à deux.