Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.1957
Cancellazione dal registro delle imprese
15.12.2004
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Sissach
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.911.995-5
IDI/IVA
CHE-109.664.342
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fürsorge für die männlichen und weiblichen Arbeitnehmer der Stifterfirma im Falle von Alter, Tod, Krankheit, Unfall sowie unverschuldeter Notlage.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalfürsorgestiftung der Firma Nebiker Hans AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2590592, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG, in Sissach, CH-280.7.911.995-5, Fürsorge für die männlichen und weiblichen Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2002, S. 7). Mit Verfügung der Justiz-, Polizei- und Militärdirektion des Kantons Basel-Landschaft, Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge vom 24.11.2004 ist die Stiftung aufgehoben. Sie wird im Handelsregister gelöscht.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG, in Sissach, Fürsorge für die männlichen und weiblichen Arbeitnehmer der Stifterfirma, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 28.09.1992, S. 4532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nebiker, Hans Rudolf, von Pratteln, in Diegten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nebiker, Hans-Ulrich, von Pratteln, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Personalfürsorgestiftung der Firma Hans Nebiker AG, in Sissach (SHAB Nr.110 vom 12.5.1973, S.1381). Unterschriften Andreas Ammeter-Gäumann, Stiftungsratssekretär, und Hans Roth-Hägler, erloschen.
Unterschrift zu zweien neu:
Claire Natter, von Ernetschwil, in Itingen, Stiftungsratssekretärin. Hans Rudolf Nebiker, Stiftungsratspräsident, zeichnet nun zu zweien.