Indirizzo
Forbüelstrasse 13
8707 Uetikon am See
Informazioni su PEP Fund Advisors GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PEP Fund Advisors GmbH
- PEP Fund Advisors GmbH da Uetikon am See opera nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.05.2002.
- Il 24.08.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-109.572.421.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.05.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Uetikon am See
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.4.030.538-0
IDI/IVA
CHE-109.572.421
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art, insbesondere im Anlagefondsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tureva Treuhand AG | Zürich | 09.03.2011 | 23.08.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PEP Fund Advisors GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005822620, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PEP Fund Advisors GmbH, in Uetikon am See, CHE-109.572.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, S.0, Publ. 3615481). Gemäss Erklärung vom 11.08.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tureva Treuhand AG (CHE-101.470.136), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3615481, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PEP Fund Advisors GmbH, in Zürich, CHE-109.572.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280387).
Statutenänderung:
08.05.2017.
Sitz neu:
Uetikon am See.
Domizil neu:
Forbüelstrasse 13, 8707 Uetikon am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tureva Treuhand AG (CHE-101.470.136), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Tureva Treuhand AG (CH-020.3.927.255-5)].
Numero di pubblicazione: 1280387, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PEP Fund Advisors GmbH, in Zürich, CHE-109.572.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2011, Publ. 6068958).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhart-Flury, Esther, von Jenaz, in Uitikon, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.