Informazioni su Pentagone Immobilier SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pentagone Immobilier SA
- Pentagone Immobilier SA ha sede a Etoy ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.11.2020. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Pentagone Immobilier SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-352.849.932.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Hexagone Holding Sàrl, MNS Immobilier SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Sébastien Pahud,
Cédric Zbinden,
David Götschmann,
Sylvain Favre
i più recenti aventi diritto di firma
Sébastien Pahud,
Cédric Zbinden,
David Götschmann,
Sylvain Favre
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Etoy
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.185.731-0
IDI/IVA
CHE-352.849.932
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: l'acquisition, la vente, l'administration et la gestion de participations à toute entreprise commerciale, financière, industrielle et immobilière (à l'exclusion des participations immobilières non admissibles au regard de la LFAIE), en tant que société holding; l'achat, la vente, la gestion et l'administration de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pentagone Immobilier SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005015111, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pentagone Immobilier SA, à Etoy, CHE-352.849.932 (FOSC du 25.06.2019, p. 0/1004659298). Zbinden Yves n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR01-1004659298, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Pentagone Immobilier SA, à Etoy, Chemin du Léman 1, 1163 Etoy, CHE-352.849.932. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
12 juin 2019.
But:
la société a pour but: l'acquisition, la vente, l'administration et la gestion de participations à toute entreprise commerciale, financière, industrielle et immobilière (à l'exclusion des participations immobilières non admissibles au regard de la LFAIE), en tant que société holding;
l'achat, la vente, la gestion et l'administration de biens immobiliers, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Pahud Sébastien, d'Ogens, à Etoy, président, Favre Sylvain, de Bavois, à Châtel-Saint-Denis, Götschmann David, de Rüschegg, à Morges, Zbinden Cédric, à Apples, et Zbinden Yves, à Martigny, tous deux de Ballens, les cinq avec signature collective à deux. Selon déclaration du 12 juin 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.