Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Pensionskasse Careba
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.11.1969
Cancellazione dal registro delle imprese
24.10.2013
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Hochdorf
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.011.080-1
IDI/IVA
CHE-109.645.600
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge für die Arbeitnehmer von Unternehmen der Manor-Warenhausgruppe sowie für deren Angehörigen und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität; Betrieb einer über die reglementarischen Leistungen hinausgehenden Vorsorge, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit etc.; Anschluss von Unternehmen der Manor-Warenhausgruppe und von anderen Firmen des Maus Frères-Konzerns, sofern sie eine enge wirtschaftliche oder finanzielle Beziehung verbindet; Erbringung der Beiträge der angeschlossenen Unternehmen aus Mitteln der Stiftung, wenn vorgängig von den angeschlossenen Unternehmen Beitragsreserven geäufnet wurden und diese gesondert ausgewiesen sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 10.08.2006 | 23.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pensionskasse Careba
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1144475, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Careba, in Hochdorf, CH-100.7.011.080-1, Stiftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736284). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Pensionskasse Manor, in Hochdorf (CH-100.7.013.497-8), über. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6736284, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Careba, in Hochdorf, CH-100.7.011.080-1, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 10, Publ. 4690400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ponti, Luciano, von Lugano, in Binningen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Jean-Yves, von Langnau im Emmental, in Le Mont-sur-Lausanne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4690400, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Pensionskasse Careba, in Hochdorf, CH-100.7.011.080-1, Stiftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2007, S. 9, Publ. 4018068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedick, Rolando, von Lugano, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungo, Bertrand, von St. Ursen, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel (CH-270.9.000.974-6), Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Basel].