Informazioni su Pawlik + Wiedmer GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Pawlik + Wiedmer GmbH
- Pawlik + Wiedmer GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Bern. Pawlik + Wiedmer GmbH appartiene al settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva.
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.01.2024.
- L’azienda Pawlik + Wiedmer GmbH è iscritta con l’IDI CHE-110.611.401.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.04.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.2.032.983-2
IDI/IVA
CHE-110.611.401
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Architektur- und Bauleitungsaufträgen sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Pawlik + Wiedmer
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pawlik + Wiedmer GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005936307, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pawlik + Wiedmer GmbH, in Bern, CHE-110.611.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, S.0, Publ. 1258119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hehl, Simon Benjamin, von Wettingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Clemens, von Langnau im Emmental, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1258119, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pawlik + Wiedmer GmbH, in Bern, CHE-110.611.401, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2011, S. 4, Publ. 6022850).
Statutenänderung:
16.12.2013.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pawlik, Nicholas, von Zürich und britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00];
Wiedmer, Clemens, von Langnau im Emmental, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00];
Hehl, Simon Benjamin, von Wettingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6022850, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pawlik + Wiedmer GmbH, in Bern, CH-035.2.032.983-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2007, S. 3, Publ. 3854692). Gemäss Erklärung vom 27.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedmer, Clemens, von Langnau im Emmental, in Neuenegg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.