Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o V. Stüdeli
Kronengasse 5
2545 Selzach
Informazioni su Passionsspiele-Stiftung
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.01.1939
Cancellazione dal registro delle imprese
01.07.2005
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Selzach
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-255.7.000.098-2
IDI/IVA
CHE-109.613.586
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
a) Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel für den Erwerb von zweckdienlichen Baugrundstücken und für die Errichtung eines Spielhauses, welches für die Darstellung der Passionsspiele sowie für die Pflege geistlicher Spiele überhaupt dienen soll. b) in der Folge die Durchführung der zweckdienlichen Landankäufe, sowie nach genügender Aeuffnung des Stiftungsvermögens die Ausführung des Bauvorhabens.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Passiosspiele-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Passionsspiele-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2911678, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Passionsspiele-Stiftung, in Selzach, CH-255.7.000.098-2, Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel für den Erwerb von zweckdienlichen Baugrundstücken und für die Errichtung eines Spielhauses usw., Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2004, S. 10, Publ. 2257160). Die Stiftung ist gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Solothurn vom 09.12.2002 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2257160, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Passionsspiele-Stiftung, in Selzach, Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel für den Erwerb von zweckdienlichen Baugrundstücken und für die Errichtung eines Spielhauses usw., Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2001, S. 9037).
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, in Solothurn.
Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Passionsspiele-Stiftung, in Selzach, Beschaffung der nötigen finanziellen Mittel für den Erwerb von zweckdienlichen Baugrundstücken und für die Errichtung eines Spielhauses usw, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1561).
Domizil neu:
c/o Viktor Stüdeli, Kronengasse 5, 2545 Selzach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Max, von Bellach, in Selzach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, August, von Selzach, in Selzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brotschi-Allemann, Paul, von Selzach, in Selzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rudolf-Hänggi, Hans, von Selzach, in Selzach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüdeli, Viktor, von Bellach, in Selzach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmüller, Ernst, von Rüegsau, in Selzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unternährer, Ruth, von Marbach LU, in Selzach, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüdi, Heinz, von Heimiswil, in Selzach, Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christ, Peter, von Selzach, in Selzach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäggi, Urs, von Aeschi SO, in Flumenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.