Indirizzo
c/o BD Gérance SA, succursale de Romont
Place Saint-Jacques 51
1680 Romont FR
Informazioni su PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION
- PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION con sede a Romont FR è una Fondazione nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION è attiva.
- PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION è stata costituita nel 22.11.1986.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 09.10.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-109.524.557.
- Oltre all’Organizzazione PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION sono iscritte 12 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Baronimmo SA, BD Gérance SA, succursale de Romont, Coopérative d'habitation et de rénovation foncière Le Soleil Levant.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Rémi Lagger,
Monique Elisabeth Hélène Dupraz,
Philippe Paul Thalmann,
Pierre Yves Jamolli,
Willy Pascal Schorderet
i più recenti aventi diritto di firma
Rémi Lagger,
Monique Elisabeth Hélène Dupraz,
Philippe Paul Thalmann,
Pierre Yves Jamolli,
Willy Pascal Schorderet
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.11.1986
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.471.481-9
IDI/IVA
CHE-109.524.557
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La fondation a pour but, en poursuivant un objectif d'utilité publique, de faciliter l'obtention par des personnes physiques domiciliées dans le Canton de Fribourg, de droits selon le principe de la location-participation, soit des logements loués à long terme et à des conditions avantageuses. Aquérir le plus grand nombre d'immeubles anciens où les loyers sont bon marché, afin de les soustraire au marché spéculatif, maintenant du même coup les loyers à des niveaux raisonnables. La fondation ne poursuit pas de but lucratif ni commercial.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
guggiari gestion sàrl | Villars-sur-Glâne | 14.08.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ducry-finance s.a. | Gibloux | 14.07.2011 | 13.08.2017 | |
Fidexpert SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot | 05.07.2006 | 13.07.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation pour la location-propriété Locacasa Fribourg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005855686, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION, à Romont (FR), CHE-109.524.557 (FOSC du 14.12.2020, p. 0/1005046554).
Personnes radiées:
Krattinger Pascal Pierre-Henri, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire;
Michel Albert, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Personne inscrite modifiée:
Thalmann Philippe Paul, membre du conseil de fondation, secrétaire, signature collective à deux, maintenant membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Nouvelles personnes inscrites:
Dupraz Monique Elisabeth Hélène, de et à Fribourg, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire;
Jamolli Pierre Yves, de Serravalle, à Bulle, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire;
Schorderet Willy Pascal, de Le Mouret, à Massonnens, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire sont membres du comité;
Lagger Rémi, de Goms, à Vuisternens-devant-Romont, secrétaire, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Numero di pubblicazione: HR02-1005046554, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION, à Romont (FR), CHE-109.524.557 (FOSC du 29.08.2019, p. 0/1004705115).
Personne radiée:
Schaller Raphaël, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Numero di pubblicazione: HR02-1004705115, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
PARLOCA FRIBOURG, FONDATION POUR LA LOCATION-PARTICIPATION, à Romont (FR), CHE-109.524.557 (FOSC du 14.08.2017, p. 0/3694625).
Personne radiée:
Godel Marcel Charles André, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Personnes inscrites modifiées:
Magne André Ulysse Bernard, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire, maintenant membre du conseil de fondation président, signature collective à deux;
Clerc François Antoine Marie, membre du conseil de fondation président, signature collective à deux, maintenant membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Nouvelle personne inscrite:
Krattinger Pascal Pierre-Henri, de Düdingen, à Fribourg, membre du conseil de fondation, signature collective à deux, avec le président ou le secrétaire.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.