Indirizzo
Weisbrod-Areal 4
8915 Hausen am Albis
Informazioni su Packwerk AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Packwerk AG
- Packwerk AG ha sede a Hausen am Albis, è attiva e opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Il 27.08.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-269.513.078.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: barbara liebt blumen Barbara Rhyner, Diamant Kaffee und Tee GmbH, Dimac Handelsagentur, Inhaberin Hana Gucher.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Franziska Schmellentin,
Cyrill Madörin,
Philipp Roland Frommenwiler,
Christian Wey
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.02.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hausen am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.036.593-3
IDI/IVA
CHE-269.513.078
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Handelsunternehmens für den Vertrieb diverser Produkte, insbesondere Etiketten, Thermotransferbänder, Drucker, Verpackungen sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SPIEGEL TREUHAND AG | Kappel (SO) | 27.08.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Confida Treuhand GmbH | Fischbach-Göslikon | 02.11.2018 | 26.08.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Packwerk Ltd
- Packwerk SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Packwerk AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005278807, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Packwerk AG, in Hausen am Albis, CHE-269.513.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confida Treuhand GmbH (CHE-109.086.190), in Fischbach-Göslikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SPIEGEL TREUHAND AG (CHE-113.168.885), in Kappel (SO), Revisionsstelle;
Schmellentin, Franziska, von Thusis, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004891592, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Packwerk AG, in Baar, CHE-269.513.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489533). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hausen am Albis im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004891232, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Packwerk AG, bisher in Baar, CHE-269.513.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489533).
Statutenänderung:
06.05.2020.
Sitz neu:
Hausen am Albis.
Domizil neu:
Weisbrod-Areal 4, 8915 Hausen am Albis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Christian, von Merenschwand, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buttwil];
Frommenwiler, Philipp, von Rorschacherberg, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madörin, Cyrill, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.