Indirizzo
Suhrenmattstrasse 7
5035 Unterentfelden
Informazioni su OWI Tortechnik AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OWI Tortechnik AG
- OWI Tortechnik AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altra attività edilizia». La sede si trova a Unterentfelden.
- La dirigenza dell’azienda OWI Tortechnik AG fondata il 12.05.2010 è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 07.02.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-115.680.384.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patrick Michael Stebler,
Katharina Stebler,
Hans Jörg Stebler
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Michael Stebler,
Katharina Stebler,
Hans Jörg Stebler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Unterentfelden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.032.845-2
IDI/IVA
CHE-115.680.384
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Baubedarfsartikeln, Unterhalt und Reparatur von Türen und Toren aller Art sowie von Briefkästen und Serviceleistungen im Baubereich; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RVW Revisions AG | Aarau | 02.03.2015 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
REIST PARTNER AG | Aarau | 19.05.2010 | 01.03.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OWI Tortechnik AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005672090, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
OWI Tortechnik AG, in Unterentfelden, CHE-115.680.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Andrea, von Nunningen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005462851, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
OWI Tortechnik AG, in Unterentfelden, CHE-115.680.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Stebler, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stebler, Hans Jörg, von Nunningen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005278322, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
OWI Tortechnik AG, in Unterentfelden, CHE-115.680.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005098347).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Muhen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Klappacher, Katharina].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.