Informazioni su Otto Kohler AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Otto Kohler AG
- Otto Kohler AG è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Liesberg Dorf.
- L’azienda è stata costituita nel 07.04.1967 e ha 6 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 19.07.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Otto Kohler AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Patric Daniel Kottmann,
Simon Kottmann,
Silvia Kohler,
Regula Fernandez-Kohler,
Augusto Fernandez
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.04.1967
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Liesberg
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.900.181-0
IDI/IVA
CHE-107.212.087
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von lmmobilien im ln- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Patente, Lizenzen und Vertretungen übernehmen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Laufen | 25.06.2014 | 18.07.2023 | |
Ramseier Treuhand AG | Pratteln | <2004 | 12.01.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kohler Otto AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Kohler AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005799125, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Otto Kohler AG, in Liesberg, CHE-107.212.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757481).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von lmmobilien im ln- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im ln- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Patente, Lizenzen und Vertretungen übernehmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Gemäss Erklärung vom 30.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler-Christ, Olga, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kottmann-Kohler, Luzia, von Liesberg, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-320.101.456), in Laufen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottmann, Patric, von Aesch (LU), in Hölstein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kottmann, Simon, von Aesch (LU), in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004757481, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Otto Kohler AG, in Liesberg, CHE-107.212.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, S.0, Publ. 1573733).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Silvia, von Liesberg, in Brislach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohler-Christ, Olga, von Liesberg, in Liesberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1573733, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Otto Kohler AG, in Liesberg, CHE-107.212.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1281259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Daniel, von Liesberg, in Liesberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fernandez, Augusto, spanischer Staatsangehöriger, in Liesberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-320.101.456), in Laufen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.