Indirizzo
c/o Jundt-Huus
Hofmattweg 2
4460 Gelterkinden
Informazioni su Ortssammlung Gelterkinden
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ortssammlung Gelterkinden
- Ortssammlung Gelterkinden da Gelterkinden opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 29.02.2024.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-102.056.294.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Daniel Freivogel,
Barbara Gerber,
David Andreas Tobler,
Dr. Urs Kühnis,
Felix Jehle-Scholz
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Freivogel,
Barbara Gerber,
David Andreas Tobler,
Dr. Urs Kühnis,
Felix Jehle-Scholz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.07.1974
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Gelterkinden
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.914.886-7
IDI/IVA
CHE-102.056.294
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bildung und Erhaltung einer Ortssammlung historischer Werte sowie Förderung des Ortsbewusstseins durch Veranstaltungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BERO Treuhand AG | Gelterkinden | 26.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ortssammlung Gelterkinden
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005973921, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ortssammlung Gelterkinden, in Gelterkinden, CHE-102.056.294, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Droll-Sieber, Ernst, von Nusshof und Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freivogel, Daniel, von Ormalingen, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Barbara, von Eptingen, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ritter, Barbara].
Numero di pubblicazione: HR02-1004763851, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ortssammlung Gelterkinden, in Gelterkinden, CHE-102.056.294, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2015, S.0, Publ. 2320441).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krentel, Rolf, von Sissach, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettwiler, Daniel, von Reigoldswil, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Barbara, von Eptingen, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2320441, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ortssammlung Gelterkinden, in Gelterkinden, CHE-102.056.294, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2010, S. 6, Publ. 5594100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedmer, Susanna, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krentel, Rolf, von Sissach, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, David Andreas, von Wolfhalden, in Gelterkinden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BERO Treuhand AG (CHE-104.749.528), in Gelterkinden, Revisionsstelle [bisher: BERO Treuhand AG, in Gelterkinden (CH-280.3.001.465-6)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.