Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su onyx Energie AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.05.1999
Cancellazione dal registro delle imprese
22.03.2022
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Langenthal
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.006.716-6
IDI/IVA
CHE-101.075.946
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Erstellung und den Betrieb von Energieerzeugungs- und Verteilanlagen, den Handel mit Energie sowie dazugehörige Dienstleistungen und Projektierung sowie Erstellung und Unterhalt von Stark-, Schwachstrom- und Kommunikationsanlagen. Die Gesellschaft kann im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Beteiligungen erwerben und halten sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie zugunsten ihrer Tochtergesellschaften und anderen Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist, Darlehen bzw. Garantien gewähren. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mittelbar oder unmittelbar damit im Zusammenhang stehen, sowie alle Geschäfte betreiben, die im Interesse der Gesellschaft als geboten erscheinen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 21.03.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Onyx Energie Mittelland AG
- Onyx Energie Mittelland
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
onyx Energie | 09.01.2019 | attivo | 81050/2018 |
07.10.2008 | attivo | 57467/2008 |
Ultimi comunicati FUSC: onyx Energie AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005432340, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
onyx Energie AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270379). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BKW Energie AG, in Bern (CHE-103.258.498), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005270379, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
onyx Energie AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsiger, Michel, von Worb, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005212332, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
onyx Energie AG, in Langenthal, CHE-101.075.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kanngiesser, Antje, von Le Lieu, in Murten, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clivio, Marco, von Regensdorf, in Biezwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.