Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Dr. Markus Uhl
Dufourstrasse 43
8008 Zürich
Succursale (5)
Informazioni su Olympia Schweiz AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.01.2000
Cancellazione dal registro delle imprese
22.07.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.022.692-7
IDI/IVA
CHE-105.366.845
Ramo economico
Intermediazione lavoratori temporanei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bättig Treuhand AG | Luzern | 01.02.2005 | 21.07.2013 | |
Honold Treuhand AG | Zürich | <2004 | 31.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Olympia Svizzera SA in liquidazione
- Olympia Suisse SA en liquidation
- Olympia Schweiz AG
- Allbecon Schweiz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olympia Schweiz AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 988345, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Olympia Schweiz AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, Publ. 6062910). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6062910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Olympia Schweiz AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2011, S. 25, Publ. 5985736).
Domizil neu:
c/o Dr. Markus Uhl, Dufourstrasse 43, 8008 Zürich.
Postadresse neu:
c/o Dr. Markus Uhl, Postfach 926, 8034 Zürich.
Numero di pubblicazione: 5985736, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Olympia Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.022.692-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 22, Publ. 5757572).
Firma neu:
Olympia Schweiz AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Olympia Suisse SA en liquidation) (Olympia Svizzera SA in liquidazione).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hambsch, Dora, von Turgi, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bättig Treuhand AG (CH-100.3.004.511-7), in Luzern, Revisionsstelle [bisher:Bättig Treuhand AG].