Informazioni su OLRIK SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OLRIK SA
- OLRIK SA ha sede a Tannay ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- OLRIK SA ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 17.04.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: OLRIK SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.1949
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Tannay
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.0.235.986-6
IDI/IVA
CHE-103.081.900
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'achat, la construction, la location, la gérance et la vente de tous immeubles en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières et de placements hypothécaires, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but: participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
VIFRO REVISIONS ET CONSEILS SA | Nyon | 28.09.2001 | 06.03.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Olrik SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OLRIK SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006011563, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
OLRIK SA, à Tannay, CHE-103.081.900 (FOSC du 19.12.2023, p. 0/1005914670). La signature de Markus Claude est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005914670, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
OLRIK SA, à Tannay, CHE-103.081.900 (FOSC du 06.05.2021, p. 0/1005172250).
Nouvelle adresse:
Chemin des Couleuvres 10, 1295 Tannay.
Numero di pubblicazione: HR02-1005172250, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
OLRIK SA, à Tannay, CHE-103.081.900 (FOSC du 05.02.2019, p. 0/1004559195). Statuts modifiés le 26.04.2021.
Nouveau but:
la société a pour but l'achat, la construction, la location, la gérance et la vente de tous immeubles en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations financières et de placements hypothécaires, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE.
La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but:
participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales en Suisse et à l'étranger. Les 50 actions au porteur de CHF 1'000 sont converties en 50 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par courrier ou par courriel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.