Informazioni su OekoSolve AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu OekoSolve AG
- OekoSolve AG ha sede a Plons ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Fabbricazione di altre macchine».
- OekoSolve AG è stata costituita nel 14.01.2014.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 23.08.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-454.803.551.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Daniel Jud,
Bernd Weishaar,
Stefan Kathmann,
Katrin Vetsch,
Reto Keller
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.01.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Mels
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.074.930-5
IDI/IVA
CHE-454.803.551
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt, Produkte, insbesondere im Umweltbereich, zu entwickeln oder mit zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rinderer & Partner AG | Buchs (SG) | 23.08.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bösch & Rinderer Revisions AG | Buchs (SG) | 17.01.2014 | 22.08.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: OekoSolve AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006113034, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OekoSolve AG, in Mels, CHE-454.803.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderer & Partner AG (CHE-389.028.177), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006062529, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OekoSolve AG, in Mels, CHE-454.803.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739589).
Domizil neu:
Militärstrasse 22, 8889 Plons.
Numero di pubblicazione: HR02-1005739589, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
OekoSolve AG, in Mels, CHE-454.803.551, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005207212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulser, Martin, von Wartau, in Weite (Wartau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Daniel, von Schänis, in Walenstadt, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.