Informazioni su Viega Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Viega Schweiz AG
- Viega Schweiz AG a Chur è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici». Viega Schweiz AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Viega Schweiz AG fondata il 29.01.1999 è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 18.12.2023.
- Viega Schweiz AG è iscritta nel cantone GR con l’IDI CHE-105.023.546.
- 4 marchi o applicazioni per marchi dell'azienda Viega Schweiz AG sono registrati all'IPI.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Schöler,
Judith Schaniel,
Carsten Kossler,
Christian Michael Arne Jonas Bengtsson,
Beat Monstein
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chur
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.4.000.620-0
IDI/IVA
CHE-105.023.546
Ramo economico
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vetrieb von Sensoren, Steuerungen, Informatik und Automation jeglicher Art; die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte im In- und Ausland durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Chur | 09.10.2017 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 09.08.2011 | 08.10.2017 | |
Allemann, Zinsli & Partner AG in Liquidation | Chur | 30.08.2006 | 08.08.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- OBLAMATIK AG
- OBLAMATIK GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Oblamatik | 23.12.2022 | attivo | 15664/2022 |
13.06.2019 | attivo | 00973/2019 |
Ultimi comunicati FUSC: Viega Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005912878, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Viega Schweiz AG, in Chur, CHE-105.023.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005822179).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mänken, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöler, Thomas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005822179, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Viega Schweiz AG, in Chur, CHE-105.023.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732659).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dohmann, Jan Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Gummersbach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaniel, Judith, von Surses, in Surses, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005732659, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Viega Schweiz AG, in Chur, CHE-105.023.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baginski, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neetze (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gellisch, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Attendorn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grundke, Patrick Rene, deutscher Staatsangehöriger, in Solingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kossler, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Attendorn (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bengtsson, Christian Michael Arne Jonas, schwedischer Staatsangehöriger, in Attendorn (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.