Informazioni su O Mercado Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu O Mercado Sàrl
- O Mercado Sàrl ha sede a La Sarraz ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- O Mercado Sàrl ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.12.2013.
- L’IDI segnalata è CHE-114.843.985.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.04.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
La Sarraz
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.057.825-7
IDI/IVA
CHE-114.843.985
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le commerce de produits alimentaires ainsi que de produits et articles en tous genres (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: O Mercado Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1254299, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
O Mercado Sàrl, à La Sarraz, CHE-114.843.985 (FOSC du 06.05.2009, p. 21/5006830). Almeida dos Santos Antunes Monica Sofia, qui n'est plus associée-gérante et dont la signature est radiée, cède ses 100 parts de CHF 100 à Correia De Jesus Paulo Jorge, désormais à Lausanne et titulaire de 200 parts de CHF 100. Correia De Jesus Paulo Jorge, qui n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement.
Numero di pubblicazione: 5006830, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
O Mercado Sàrl, à 1315 La Sarraz, Grand-Rue 15, CH-550-1057825-7. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
9 avril 2009.
But:
le commerce de produits alimentaires ainsi que de produits et articles en tous genres (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Selon déclaration des gérants du 9 avril 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Correia De Jesus Paulo Jorge, du Portugal, à Epalinges, président, et Almeida dos Santos Antunes Monica Sofia, du Portugal, à Denges, chacun avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.