Informazioni su Nutrition-Wellness Venture SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nutrition-Wellness Venture SA
- Nutrition-Wellness Venture SA da Vevey opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- Nutrition-Wellness Venture SA è stata costituita nel 28.10.2004.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 04.06.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Nutrition-Wellness Venture SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-112.057.622.
- Oltre all’azienda Nutrition-Wellness Venture SA sono iscritte 16 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Blue Bottle Holdings Sàrl, DPA (Holding) SA, Fonds de Pensions Complémentaire Nestlé (Fondation Louis Dapples).
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.10.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Vevey
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.028.161-9
IDI/IVA
CHE-112.057.622
CHE-116.281.710 IVA
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'acquisition, la détention, l'administration et l'aliénation de participations en capital de toutes sortes à des entreprises de services, commerciales, financières, industrielles et autres en Suisse et à l'étranger, en particulier des entreprises actives dans le domaine Life Science et de ses applications commerciales.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 27.08.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lausanne | 21.12.2009 | 26.08.2020 | |
KPMG Klynveld Peat Marwick Goerdeler SA in Liquidation | Zürich | 03.11.2004 | 20.12.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Nutrition-Wellness Venture Ltd
- Nutrition-Wellness Venture AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nutrition-Wellness Venture SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006047748, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Nutrition-Wellness Venture SA, à Vevey, CHE-112.057.622 (FOSC du 22.02.2021, p. 0/1005107160). Roger François-Xavier n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Bahadur Sanjay, maintenant à Blonay - Saint-Légier, qui n'est plus vice-président, est nommé président et signe désormais individuellement. Metton Bertrand et Moser Jason signent désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1005107160, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Nutrition-Wellness Venture SA, à Vevey, CHE-112.057.622 (FOSC du 27.08.2020, p. 0/1004966344). Lehmann Frank n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Metton Bertrand, de France, à Belmont-sur-Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1004966344, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Nutrition-Wellness Venture SA, à Vevey, CHE-112.057.622 (FOSC du 30.07.2019, p. 0/1004687337). KPMG SA (CH-550-0095114-1) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), à Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.