Succursale (1)
Informazioni su Nicollier Group SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Nicollier Group SA
- Nicollier Group SA da Fully opera nel ramo «Progettazione giardini e paesaggistica» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Nicollier Group SA è composta da 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.05.2011.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 20.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-381.951.047.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: FN Immobilier SA, Nicollier Piscines SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Eduard Moscvin,
Nicolas Paul Arlettaz,
Quentin Dorsaz,
Sébastien Nicollier,
Marc-André Montaru
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.05.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Fully
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.008.265-7
IDI/IVA
CHE-381.951.047
Ramo economico
Progettazione giardini e paesaggistica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un bureau d'études relatif au conseil, à l'assistance, la commercialisation ainsi qu'à la réalisation d'ouvrages publics ou privés par son entreprise de construction et de technique dans les domaines d'installation aquatique, notamment piscines, wellness, spa, fontaines, centres thermaux et parcs aquatiques ainsi que tous travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs et/ou sportifs de quelque nature que ce soit; la société pourra acheter, vendre, importer, exporter, commercialiser tous produits, machines, matériaux et installations se rapportant aux domaines ci-devant (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NOFIVAL SA, succursale de Sion | Sion | 01.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Nicollier Paysages et Piscines SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Nicollier Piscines | 16.06.2017 | attivo | 56617/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Nicollier Group SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005966324, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Nicollier Group SA, à Fully, CHE-381.951.047, société anonyme (No. FOSC 231 du 26.11.2021, Publ. 1005343831).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cerqueira Neves, Sérgio, citoyen portugais, à Fully, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier.
Numero di pubblicazione: HR02-1005343831, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Nicollier Group SA, à Fully, CHE-381.951.047, société anonyme (No. FOSC 35 du 20.02.2020, Publ. 1004835390).
Inscription ou modification de personne(s):
Arlettaz, Nicolas Paul, de Fully, à Fully, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier;
Cerqueira Neves, Sérgio, citoyen portugais, à Fully, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier];
Dorsaz, Quentin, de Fully, à Fully, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier;
Moscvin, Eduard, citoyen roumain, à Fully, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier.
Numero di pubblicazione: HR02-1004835390, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Nicollier Group SA, à Fully, CHE-381.951.047, société anonyme (No. FOSC 124 du 01.07.2019, Publ. 1004664239).
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, Sébastien, de Bagnes, à Fully, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Cerqueira Neves, Sérgio, citoyen portugais, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier;
Montaru, Marc-André, de La Chaux-de-Fonds, à Saint-Martin Bellevue (FR), administrateur, avec signature collective à deux avec Sébastien Nicollier ou François Nicollier.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.