Indirizzo
c/o Otto Denoth-Keller
Surval 3
7425 Masein
Informazioni su Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal
- Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Masein.
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 27.12.2004.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 23.09.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-112.164.011.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.12.2004
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Masein
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.7.000.671-0
IDI/IVA
CHE-112.164.011
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Das Vermögen und die Erträgnisse der Stiftung dienen dazu, den wenig bemittelten Landwirten des Albulatals einen Beitrag auszurichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006135736, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal, in Masein, CHE-112.164.011, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesch, Rico, von Albula/Alvra, in Brienz/Brinzauls (Albula/Alvra), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaniel, Gion Franzestg, von Surses, in Surses, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Martin, von Wolfenschiessen, in Albula/Alvra, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Margreth, Armin, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004696600, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal, in Masein, CHE-112.164.011, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004467225).
Domizil neu:
c/o Otto Denoth-Keller, Surval 3, 7425 Masein [Behördliche Umadressierung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004467225, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Niclò Laim-Stiftung für wenig bemittelte Landwirte im Albulatal, in Masein, CHE-112.164.011, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3482251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulber, Daniel, von Lantsch/Lenz, in Lantsch/Lenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaniel, Gion Franzestg, von Surses, in Surses, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.